Albrings, Heinrich Peter | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Biber, Alexander | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Bogolowski, Alfons | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Eich, Rudolf | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Eich, Rudolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Eich, Rudolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Flämig, Georg | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Gebauer, Katharina | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Günther, Gisela | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Henig, David | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Herrmann, Friedhelm | CDU | CDU 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Herrmann, Friedhelm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Hurnik, Ivo | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Hurnik, Ivo | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 15.02.2022 | von 04.11.2020 bis 15.02.2022 |
Jung, Horst-Peter | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Kaiser, Jörg | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Keiper, Timo | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Keiper, Timo | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Laudor, Thomas | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 16.02.2022 | 07.03.2023 | von 16.02.2022 bis 07.03.2023 |
Lindner, Prof. Dr. Hans-Günter | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Nick, Heinz Albert | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Schlich, Beate | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Schlicht, Klaus | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 06.02.2020 | von 12.12.2019 bis 06.02.2020 |
Schlicht, Klaus | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 29.11.2022 | von 04.11.2020 bis 29.11.2022 |
Schmitz, Andreas | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Schult, Adriane | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 30.11.2022 | 07.03.2023 | von 30.11.2022 bis 07.03.2023 |
Seifer, Manuela | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Seifer, Manuela | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Siegberg, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.05.2011 | 03.11.2020 | von 31.05.2011 bis 03.11.2020 |
Siegberg, Christian | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Simm, Ralf | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Weißenfels, Alfons | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 |
Andres, Yvonne | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Bozkurt, Metin | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Busch, Jürgen | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Engel, Daniel | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Engel, Daniel | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Fischer, Heinz | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Flatau, Hans Josef | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Goossens, Frank | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Heidrich, Andrea | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Lappe, Dagmar | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Lehmann, Alexandra | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 15.02.2020 | von 12.12.2019 bis 15.02.2020 |
Marner, Ron | SPD | SPD stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Meiling, Alla | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Novacek, Nico | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Piekatz-Fügenschuh, Edith | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Pollheim, Angela | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Schaefers, Guido | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Schaefers, Guido | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Schliekert, Harald | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Schübel, Herbert | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Tüttenberg, Achim | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Wegener, Monika | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Ziemer, Mirka | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Benayas Delgado, Natascha | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 30.11.2022 | von 04.11.2020 bis 30.11.2022 |
Blauen, Angelika | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Blauen, Angelika | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Möws, Thomas | GRÜNE | GRÜNE 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Möws, Thomas | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Nett, Bernd-Josef | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.02.2023 | 07.03.2023 | von 15.02.2023 bis 07.03.2023 |
Wais, Jan | GRÜNE | GRÜNE stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Aschenbrenner, Wolfgang | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Hamm, Gudrun | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schlesiger, Sven | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Scholtes, Dietmar | FDP | FDP beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 30.11.2022 | 07.03.2023 | von 30.11.2022 bis 07.03.2023 |
Rothe, Ralf-Udo | Volksabstimmung | Volksabstimmung beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.07.2017 | 03.11.2020 | von 04.07.2017 bis 03.11.2020 |
Schindler, Bernhard | Fraktionslos | Fraktionslos stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 04.07.2017 | 03.11.2020 | von 04.07.2017 bis 03.11.2020 |
Müller, Hans Leopold | DIE FRAKTION | DIE FRAKTION beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Huneke, Kai | DIE FRAKTION | DIE FRAKTION beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Schlesiger, Sven | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Scholtes, Dietmar | FDP | FDP beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Thalmann, Sebastian | FDP | FDP beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 31.10.2022 | von 04.11.2020 bis 31.10.2022 |
Arnold, Karl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Herrmann, Friedhelm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 18.06.2014 | von 05.11.2009 bis 18.06.2014 |
Schlicht, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Schliekert, Harald | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Thalmann, Sebastian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Wendt, Robert | | Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 30.11.2017 | von 20.12.2016 bis 30.11.2017 |
Schäfer, Sabine | | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Möws, Thomas | GRÜNE | GRÜNE 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | 20.12.2016 | von 18.06.2014 bis 20.12.2016 |
Ziemer, Mirka | SPD | SPD 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Schlich, Beate | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 05.11.2009 | 18.06.2014 | von 05.11.2009 bis 18.06.2014 |