Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2016 | | von 20.12.2016 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | 17.11.2020 | von 05.12.2019 bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Bau- und Verkehrsausschuß | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 17.11.2020 | von 12.12.2019 bis 17.11.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | SPD | SPD 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Stadtwerke Aufsichtsrat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Troisdorf Aktiv e.V. | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
TroPark GmbH Beirat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Ortschaftsausschuss Friedrich-Wilhelms-Hütte | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Bewerbungen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Ortsvorsteher/in | SPD | SPD Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 |
Bau- und Vergabeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Bau- und Vergabeausschuss | SPD | SPD 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | 21.02.2017 | von 18.06.2014 bis 21.02.2017 |
Ortsvorsteher/in | SPD | SPD Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |