Rat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2022 | von 21.10.2009 bis 31.10.2022 | |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2009 | 31.10.2022 | von 05.11.2009 bis 31.10.2022 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2022 | von 18.06.2014 bis 31.10.2022 | |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 17.11.2020 | von 18.06.2014 bis 17.11.2020 | |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2018 | 31.10.2020 | von 18.09.2018 bis 31.10.2020 | |
Schulausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 19.09.2018 | 31.10.2022 | von 19.09.2018 bis 31.10.2022 | |
Stadtentwicklungsausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.05.2019 | 31.10.2020 | von 07.05.2019 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 | |
Bau- und Vergabeausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 | |
Sozialausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 17.11.2020 | von 12.12.2019 bis 17.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2022 | von 01.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Integrationsrat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2022 | von 01.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte - Stifterversammlung | FDP | FDP sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 31.10.2022 | von 04.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2020 | 31.10.2022 | von 17.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | 31.10.2022 | von 18.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.11.2020 | 31.10.2022 | von 18.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.11.2020 | 31.10.2022 | von 18.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.11.2020 | 31.10.2022 | von 18.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.11.2020 | 31.10.2022 | von 18.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.11.2020 | 31.10.2022 | von 18.11.2020 bis 31.10.2022 | |
FDP-Fraktion | FDP | FDP sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 01.11.2022 | | von 01.11.2022 | Mitglied | Mitglied |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | FDP | FDP stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 30.11.2022 | 28.11.2023 | von 30.11.2022 bis 28.11.2023 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | FDP | FDP stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 30.11.2022 | 28.11.2023 | von 30.11.2022 bis 28.11.2023 | |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 31.10.2022 | von 04.11.2020 bis 31.10.2022 | |
Sozialausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.11.2004 | 17.06.2014 | von 09.11.2004 bis 17.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 | |
Sport-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 | |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 | |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.12.2012 | 19.06.2014 | von 04.12.2012 bis 19.06.2014 | |