Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rat | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | 17.11.2020 | von 18.06.2014 bis 17.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 17.11.2020 | von 18.06.2014 bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.02.2016 | 31.10.2020 | von 23.02.2016 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.09.2018 | 30.10.2020 | von 18.09.2018 bis 30.10.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Wahl zum Integrationsrat 2020 | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.12.2019 | 30.10.2020 | von 03.12.2019 bis 30.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | 17.11.2020 | von 05.12.2019 bis 17.11.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 |
Sozialausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 17.11.2020 | von 12.12.2019 bis 17.11.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 05.11.2009 | 20.04.2024 | von 05.11.2009 bis 20.04.2024 |
Kulturausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Mitglied | Mitglied | 09.11.2004 | 17.06.2014 | von 09.11.2004 bis 17.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe persönliches stellvertretendes Mitglied | persönliches stellvertretendes Mitglied | 04.12.2012 | 19.06.2014 | von 04.12.2012 bis 19.06.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Wahl zum Integrationsrat | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Mitglied | Mitglied | 18.03.2014 | 04.06.2014 | von 18.03.2014 bis 04.06.2014 |