Jablonski, Klaus-Werner | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | | | |
Albrings, Heinrich Peter | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Biber, Alexander | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Bogolowski, Alfons | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.09.2014 | 20.12.2016 | von 23.09.2014 bis 20.12.2016 |
Bogolowski, Alfons | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | 27.02.2018 | von 06.12.2017 bis 27.02.2018 |
Bogolowski, Alfons | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 |
Eich, Rudolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Flämig, Georg | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Günther, Gisela | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Henig, David | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Herrmann, Friedhelm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Hurnik, Ivo | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 |
Jung, Horst-Peter | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Kaiser, Jörg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2016 | | von 20.12.2016 |
Keiper, Timo | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Lindner, Prof. Dr. Hans-Günter | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Nick, Heinz Albert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Schlich, Beate | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Schlicht, Klaus | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Schmitz, Andreas | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Seifer, Manuela | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.12.2018 | | von 04.12.2018 |
Siegberg, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Simm, Ralf | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Weißenfels, Alfons | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Andres, Yvonne | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Bozkurt, Metin | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Busch, Jürgen | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Engel, Daniel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Fischer, Heinz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2016 | | von 20.12.2016 |
Flatau, Hans Josef | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Goossens, Frank | SPD | SPD 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Heidrich, Andrea | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Lehmann, Alexandra | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 15.02.2020 | bis 15.02.2020 |
Pollheim, Angela | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Schaefers, Guido | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Schliekert, Harald | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Schübel, Herbert | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Tüttenberg, Achim | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.09.2018 | | von 19.09.2018 |
Wegener, Monika | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Ziemer, Mirka | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Benayas Delgado, Natascha | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Blauen, Angelika | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2018 | | von 04.07.2018 |
Lehmann, Alexandra | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.02.2020 | | von 18.02.2020 |
Möws, Thomas | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.02.2016 | | von 23.02.2016 |
Aschenbrenner, Wolfgang | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Hamm, Gudrun | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Lappe, Dagmar | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Catrin, Manfred | FDP | FDP stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Thalmann, Sebastian | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Rothe, Ralf-Udo | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2017 | | von 04.07.2017 |
Schindler, Bernhard | Fraktionslos | Fraktionslos stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Müller, Hans Leopold | DIE FRAKTION | DIE FRAKTION Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Roth, Wolfgang | DIE FRAKTION | DIE FRAKTION stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Göllner, Petra | Verwaltung | Verwaltung stellvertretende/r Schriftführer/-in | stellvertretende/r Schriftführer/-in | | | |
Reichwald, Guido | Verwaltung | Verwaltung Schriftführer/-in | Schriftführer/-in | | | |
Stein, Sandra | Verwaltung | Verwaltung Schriftführer/-in | Schriftführer/-in | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
Arnold, Karl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Benayas Delgado, Natascha | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | 03.07.2018 | von 06.12.2017 bis 03.07.2018 |
Böhm, Martin | | Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Bohnen, Gordon | | Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Catrin, Manfred | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 23.09.2014 | von 18.06.2014 bis 23.09.2014 |
Geske, Edith | Einzelratsmitglied (fraktionslos) | Einzelratsmitglied (fraktionslos) Mitglied | Mitglied | | 23.02.2016 | bis 23.02.2016 |
Göllner, Uwe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Göllner, Uwe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Hartmann, Tim | | Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 30.11.2017 | von 18.06.2014 bis 30.11.2017 |
Kaschner, Hannah | | Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 04.12.2018 | von 18.06.2014 bis 04.12.2018 |
Möws, Thomas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Schneider, Kurt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Schübel, Herbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Spitzl, Ralf | | Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 03.07.2017 | von 18.06.2014 bis 03.07.2017 |
Weller, Jürgen | | Mitglied | Mitglied | | 22.08.2018 | bis 22.08.2018 |
Wendt, Robert | | Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 30.11.2017 | von 18.06.2014 bis 30.11.2017 |
Ziemer, Mirka | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 20.12.2016 | von 18.06.2014 bis 20.12.2016 |
Busch, Jürgen | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Weißenfels, Alfons | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |