Rothe, Ralf-Udo | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Blum, Christian | Verwaltung | Verwaltung Schriftführer/-in | Schriftführer/-in | 01.01.2023 | | von 01.01.2023 |
Dören, Achim | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Schaefers, Guido | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Dahl, Hans | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | 29.11.2022 | von 09.12.2020 bis 29.11.2022 |
Rohm, Roswitha | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Fettke, Holger | SPD | SPD stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 27.01.2021 | | von 27.01.2021 |
Heck, Jonas | SPD | SPD stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 16.02.2022 | 02.07.2024 | von 16.02.2022 bis 02.07.2024 |
Malyska, Martin | SPD | SPD stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 20.09.2023 | | von 20.09.2023 |
Möser, Herbert | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 23.06.2021 | 12.07.2022 | von 23.06.2021 bis 12.07.2022 |
Schulze, Elfriede | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat stellvertretendes Mitglied des Seniorenbeirates | stellvertretendes Mitglied des Seniorenbeirates | 09.11.2021 | 12.07.2022 | von 09.11.2021 bis 12.07.2022 |
Schulze, Elfriede | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Seniorenbeirat | Seniorenbeirat | 13.07.2022 | | von 13.07.2022 |
Bourauel, Joachim | Grüne Fraktion | Grüne Fraktion sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 27.01.2021 | 19.09.2023 | von 27.01.2021 bis 19.09.2023 |
Blauen, Angelika | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Catic, Nada | GRÜNE | GRÜNE sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | 26.01.2021 | von 09.12.2020 bis 26.01.2021 |
Catic, Nada | GRÜNE | GRÜNE stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 27.01.2021 | | von 27.01.2021 |
Gröschel, Dr. Cornelius | GRÜNE | GRÜNE sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 20.09.2023 | | von 20.09.2023 |
Lemmer, Justin | FDP | FDP stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 22.06.2022 | | von 22.06.2022 |
Hebbecker, Paul | FDP | FDP sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Shaikh, Kashif | DIE LINKE | DIE LINKE sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Müller, Hans Leopold | DIE FRAKTION | DIE FRAKTION Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Lang, Frank | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Lachstädter, Markus | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Plugge, Niels | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | 15.12.2020 | von 09.12.2020 bis 15.12.2020 |
Eich, Claudia | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Hurnik, Ivo | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 16.12.2020 | 15.02.2022 | von 16.12.2020 bis 15.02.2022 |
Hurnik, Esther | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.02.2022 | 07.09.2022 | von 16.02.2022 bis 07.09.2022 |
Hurnik, Esther | CDU | CDU stellvertetende/r Vorsitzende/r | stellvertetende/r Vorsitzende/r | 08.09.2022 | | von 08.09.2022 |