Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rat | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.06.2018 | | von 06.06.2018 |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.07.2018 | | von 03.07.2018 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 04.07.2018 | 31.10.2020 | von 04.07.2018 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2018 | | von 04.07.2018 |
Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2018 | 17.11.2020 | von 04.07.2018 bis 17.11.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2018 | 21.04.2020 | von 18.09.2018 bis 21.04.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
TroiKomm Beirat | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Troisdorf Aktiv e.V. | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
TroPark GmbH Beirat | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
TROWISTA Beirat | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
VHS Troisdorf / Niederkassel Verbandsversammlung | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2020 | | von 17.11.2020 |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | 15.02.2022 | von 18.11.2020 bis 15.02.2022 |
Ortschaftsausschuss Mitte | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.09.2022 | | von 06.09.2022 |
Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.02.2023 | | von 15.02.2023 |
Abwasserbetrieb Verwaltungsrat | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 20.09.2023 | | von 20.09.2023 |
Bewerbungen | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 23.02.2011 | 17.06.2014 | von 23.02.2011 bis 17.06.2014 |
GRÜNE Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.06.2018 | | von 06.06.2018 |