Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 23.09.2014 | 17.11.2020 | von 23.09.2014 bis 17.11.2020 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2017 | | von 01.12.2017 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | 17.11.2020 | von 06.12.2017 bis 17.11.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | 31.10.2020 | von 06.12.2017 bis 31.10.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertetende/r Vorsitzende/r | stellvertetende/r Vorsitzende/r | 05.12.2019 | | von 05.12.2019 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Abwasserbetrieb Verwaltungsrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Städte- und Gemeindebund NRW | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2020 | 02.05.2023 | von 17.11.2020 bis 02.05.2023 |
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Die Kinderbuchillustration - Stiftung Wilhelm Alsleben - Vorstand | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.02.2022 | | von 15.02.2022 |
Stiftung Illustration Kuratorium | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.02.2022 | | von 15.02.2022 |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 03.05.2023 | | von 03.05.2023 |
Bewerbungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 05.12.2017 | von 05.11.2009 bis 05.12.2017 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2017 | | von 01.12.2017 |