Sozialausschuss | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 23.09.2014 | 17.11.2020 | von 23.09.2014 bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion | CDU | CDU stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | CDU | CDU stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 17.11.2020 | von 18.06.2014 bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | CDU | CDU persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 09.11.2004 | | von 09.11.2004 |