Haupt- und Finanzausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Rat | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Abwasserbetrieb Verwaltungsrat | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Beirat Tierheim Troisdorf | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Deichverband "Untere Sieg" Verbandsversammlung | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Städte- und Gemeindebund NRW | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Stadtwerke Aufsichtsrat | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Kuratorium | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
TROWISTA Beirat | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
TROWISTA Gesellschafterversammlung | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Energieagentur Rhein-Sieg e.V. | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2025 | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.08.2024 | | von 13.08.2024 |
Sozialausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rat | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.02.2007 | 17.11.2020 | von 28.02.2007 bis 17.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.05.2011 | 31.10.2020 | von 31.05.2011 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | 31.10.2020 | von 06.12.2017 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2018 | 04.11.2019 | von 18.09.2018 bis 04.11.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | 17.11.2020 | von 05.12.2019 bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | Bürgermeister | Bürgermeister stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Bewerbungen | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 21.08.2012 | 17.06.2014 | von 21.08.2012 bis 17.06.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 04.12.2012 | 19.06.2014 | von 04.12.2012 bis 19.06.2014 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 02.07.2014 | von 18.06.2014 bis 02.07.2014 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 26.04.2016 | von 18.06.2014 bis 26.04.2016 |