Wahlprüfungsausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Integrationsrat | DIE LINKE | DIE LINKE persönliches stellvertretendes Mitglied des Integrationsrates | persönliches stellvertretendes Mitglied des Integrationsrates | 17.09.2014 | | von 17.09.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | DIE LINKE | DIE LINKE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.09.2018 | 31.10.2020 | von 18.09.2018 bis 31.10.2020 |
Rat | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Bau- und Vergabeausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.09.2014 | 31.10.2020 | von 23.09.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Wahl zum Integrationsrat 2020 | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.12.2019 | 31.10.2020 | von 03.12.2019 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Abwasserbetrieb Verwaltungsrat | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
TroiKomm Beirat | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2020 | | von 17.11.2020 |
Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Beirat Abenteuerspielplatz Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte, Lahnstraße | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2020 | | von 16.12.2020 |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.11.2023 | 02.07.2024 | von 29.11.2023 bis 02.07.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | | von 05.12.2019 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 17.11.2020 | von 12.12.2019 bis 17.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.11.2020 | 22.06.2021 | von 18.11.2020 bis 22.06.2021 |
Inklusionsbeirat | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Wahlprüfungsausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
Bewerbungen | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
DIE LINKE Fraktion | DIE LINKE | DIE LINKE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |