Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | 17.11.2020 | von 06.12.2017 bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | 30.11.2022 | von 18.11.2020 bis 30.11.2022 |
Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | 29.11.2022 | von 18.11.2020 bis 29.11.2022 |
Bau- und Vergabeausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.12.2017 | 31.10.2020 | von 05.12.2017 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Integrationsrat | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied des Integrationsrates | stellvertretendes Mitglied des Integrationsrates | 05.12.2017 | 30.11.2022 | von 05.12.2017 bis 30.11.2022 |
Ortschaftsausschuss Oberlar | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | 30.11.2022 | von 09.12.2020 bis 30.11.2022 |
Rat | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.12.2017 | 30.11.2022 | von 05.12.2017 bis 30.11.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | 17.11.2020 | von 05.12.2019 bis 17.11.2020 |
Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 17.11.2020 | von 12.12.2019 bis 17.11.2020 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 17.11.2020 | von 18.06.2014 bis 17.11.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.09.2018 | 22.04.2020 | von 18.09.2018 bis 22.04.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.04.2020 | 30.10.2020 | von 22.04.2020 bis 30.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Wahl zum Integrationsrat 2020 | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 03.12.2019 | 30.10.2020 | von 03.12.2019 bis 30.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 30.11.2022 | von 04.11.2020 bis 30.11.2022 |
Wahlprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 30.11.2022 | von 04.11.2020 bis 30.11.2022 |
GRÜNE Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.12.2017 | 30.11.2022 | von 05.12.2017 bis 30.11.2022 |
Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | 03.07.2018 | von 06.12.2017 bis 03.07.2018 |
Sport-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.12.2012 | 17.06.2014 | von 05.12.2012 bis 17.06.2014 |