Bau- und Vergabeausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | SPD | SPD persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.09.2018 | 18.02.2020 | von 18.09.2018 bis 18.02.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.09.2018 | | von 19.09.2018 |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.02.2020 | 30.10.2020 | von 18.02.2020 bis 30.10.2020 |
Ortsvorsteher/in | SPD | SPD Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | | | |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |