CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Sonderausschuss Stadthalle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.12.2011 | 18.06.2014 | von 06.12.2011 bis 18.06.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.12.2012 | 19.06.2014 | von 04.12.2012 bis 19.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 05.11.2009 | 18.06.2014 | von 05.11.2009 bis 18.06.2014 |
Bewerbungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2004 | 31.10.2020 | von 09.11.2004 bis 31.10.2020 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | 17.11.2020 | von 05.12.2019 bis 17.11.2020 |
Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 17.11.2020 | von 12.12.2019 bis 17.11.2020 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Städte- und Gemeindebund NRW | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 |
Stadtwerke Aufsichtsrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Troisdorf Aktiv e.V. | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 31.10.2020 | von 12.12.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 03.11.2020 | von 18.06.2014 bis 03.11.2020 |