Duggan, Simone | Verwaltung | Verwaltung sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 04.12.2018 | 31.10.2020 | von 04.12.2018 bis 31.10.2020 |
Hurnik, Ivo | CDU | CDU persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.11.2020 | 15.02.2022 | von 18.11.2020 bis 15.02.2022 |
Lachstädter, Markus | CDU | CDU persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 03.12.2019 | 31.10.2020 | von 03.12.2019 bis 31.10.2020 |
Menzenbach, Guido | CDU | CDU persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 02.12.2020 | 02.05.2023 | von 02.12.2020 bis 02.05.2023 |
Plugge, Jan | CDU | CDU persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 01.12.2015 | 31.10.2020 | von 01.12.2015 bis 31.10.2020 |
Prinz, Olaf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.12.2020 | 29.11.2022 | von 18.12.2020 bis 29.11.2022 |
Rahmel, Heidemarie | CDU | CDU persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bozkurt, Metin | SPD | SPD persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 23.02.2016 | 31.10.2020 | von 23.02.2016 bis 31.10.2020 |
Busch, Jürgen | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.02.2016 | 31.10.2020 | von 23.02.2016 bis 31.10.2020 |
Christoph, Katja | SPD | SPD stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 27.04.2022 | 19.09.2023 | von 27.04.2022 bis 19.09.2023 |
Heidrich, Andrea | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.03.2024 | 06.05.2024 | von 06.03.2024 bis 06.05.2024 |
Lehmann, Alexandra | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.09.2018 | 15.02.2020 | von 18.09.2018 bis 15.02.2020 |
Malyska, Martin | SPD | SPD persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.11.2020 | 26.04.2022 | von 18.11.2020 bis 26.04.2022 |
Möser, Herbert | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 18.11.2020 | 26.04.2022 | von 18.11.2020 bis 26.04.2022 |
Schaefers, Guido | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 05.03.2024 | von 18.06.2014 bis 05.03.2024 |
Schübel, Herbert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Tüttenberg, Achim | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.12.2020 | 06.05.2024 | von 02.12.2020 bis 06.05.2024 |
Blauen, Angelika | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 04.07.2018 | 31.10.2020 | von 04.07.2018 bis 31.10.2020 |
Huwer, Thomas | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2018 | 31.08.2022 | von 18.09.2018 bis 31.08.2022 |
Wüste, Andreas | GRÜNE | GRÜNE persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.11.2020 | 13.06.2023 | von 18.11.2020 bis 13.06.2023 |
Zorlu, Erkan | GRÜNE | GRÜNE sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2018 | 31.10.2020 | von 03.07.2018 bis 31.10.2020 |
Lappe, Monika | DIE LINKE | DIE LINKE persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 07.05.2019 | 31.10.2020 | von 07.05.2019 bis 31.10.2020 |
Schlesiger, Sven | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.09.2014 | 31.10.2020 | von 23.09.2014 bis 31.10.2020 |
Biela, Claudia | Verwaltung | Verwaltung Schriftführer/-in | Schriftführer/-in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Wagner, Rebecca | Verwaltung | Verwaltung stellvertretende/r Schriftführer/-in | stellvertretende/r Schriftführer/-in | 28.11.2019 | 31.10.2020 | von 28.11.2019 bis 31.10.2020 |
Benzenberg, Dr. Ingo | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 14.02.2023 | von 18.06.2014 bis 14.02.2023 |
Busch, Brigitta | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Busch, Jürgen | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 05.11.2009 | 20.04.2024 | von 05.11.2009 bis 20.04.2024 |
Grabowski, Maria | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 06.12.2005 | 31.10.2020 | von 06.12.2005 bis 31.10.2020 |
Heimig, Irmgard | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 07.09.2022 | von 18.06.2014 bis 07.09.2022 |
Jaax, Gabriele | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Mrosek, Jens | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Pleger, Bastian | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 18.11.2020 | 02.12.2021 | von 18.11.2020 bis 02.12.2021 |
Schmitz, Frank | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wais, Jan | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wirtz, René | SPD | SPD persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 15.02.2023 | 02.07.2024 | von 15.02.2023 bis 02.07.2024 |
Akbas, Saniye | GRÜNE Liste Troisdorf | GRÜNE Liste Troisdorf beratende/r sachkundige/r Bürger/in | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | 22.02.2017 | 31.10.2020 | von 22.02.2017 bis 31.10.2020 |
Aytac, Oguzhan | GRÜNE Liste Troisdorf | GRÜNE Liste Troisdorf persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 22.02.2017 | 31.10.2020 | von 22.02.2017 bis 31.10.2020 |
de Carli, Giancarla | ALTERNATIVE EUROPA | ALTERNATIVE EUROPA beratende/r sachkundige/r Bürger/in | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | 23.09.2014 | 31.10.2020 | von 23.09.2014 bis 31.10.2020 |
Gaus, Kerstin | Vertreter JAEB | Vertreter JAEB beratende/r sachkundige/r Bürger/in | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | 30.10.2019 | 21.04.2020 | von 30.10.2019 bis 21.04.2020 |
Gaus, Kerstin | Vertreter JAEB | Vertreter JAEB stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 22.04.2020 | 31.10.2020 | von 22.04.2020 bis 31.10.2020 |
Huneke, Anette | | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 30.10.2018 | 29.10.2019 | von 30.10.2018 bis 29.10.2019 |
Jablonski, Klaus-Werner | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 05.11.2009 | 31.10.2020 | von 05.11.2009 bis 31.10.2020 |
Kielbassa-Krämer, Gisela | Vertreter Schulen | Vertreter Schulen persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Koch, Marjam Vanessa | Vertreter JAEB | Vertreter JAEB persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 30.10.2019 | 21.04.2020 | von 30.10.2019 bis 21.04.2020 |
Koch, Marjam Vanessa | Vertreter JAEB | Vertreter JAEB beratende/r sachkundige/r Bürger/in | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | 22.04.2020 | 31.10.2020 | von 22.04.2020 bis 31.10.2020 |
Kubany, Carola | | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | 30.10.2018 | 29.10.2019 | von 30.10.2018 bis 29.10.2019 |
Peskelidis, Savvas | ALTERNATIVE EUROPA | ALTERNATIVE EUROPA persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 23.09.2014 | 31.10.2020 | von 23.09.2014 bis 31.10.2020 |
Pollheim, Ulrich | Vertreter Evangelische Kirche | Vertreter Evangelische Kirche persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 23.09.2014 | 31.10.2020 | von 23.09.2014 bis 31.10.2020 |
Schilling, Diakon Simon | Vertreter Evanglischer Kirche | Vertreter Evanglischer Kirche beratende/r sachkundige/r Bürger/in | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | 23.02.2018 | 30.03.2022 | von 23.02.2018 bis 30.03.2022 |
Schoddel, Richterin Ivonne | Vertreter Gericht | Vertreter Gericht beratende/r sachkundige/r Bürger/in | beratende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schönenbroicher, Richterin Dr. Susanne | Vertreter Gericht | Vertreter Gericht persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jäger-Umlauf, Julia | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | persönliche/r beratende/r stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 03.12.2021 | 28.11.2023 | von 03.12.2021 bis 28.11.2023 |
de Carli, Giancarla | REGENBOGENPIRATEN | REGENBOGENPIRATEN persönliches stellvertretendes beratendes Mitglied | persönliches stellvertretendes beratendes Mitglied | 11.05.2010 | 23.09.2014 | von 11.05.2010 bis 23.09.2014 |
Serdaroglu, Osman | Alternative Liste | Alternative Liste persönliches stellvertretendes beratendes Mitglied | persönliches stellvertretendes beratendes Mitglied | 11.05.2010 | 23.09.2014 | von 11.05.2010 bis 23.09.2014 |
Schliekert, Harald | SPD | SPD persönliches stellvertretendes Mitglied | persönliches stellvertretendes Mitglied | 16.12.2009 | 23.02.2016 | von 16.12.2009 bis 23.02.2016 |
Weller, Jürgen | | persönliches stellvertretendes Mitglied | persönliches stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 22.08.2018 | von 05.11.2009 bis 22.08.2018 |
Wagner, Rebecca | Verwaltung | Verwaltung stellvertretende/r Schriftführer/-in | stellvertretende/r Schriftführer/-in | 09.12.2020 | 25.08.2024 | von 09.12.2020 bis 25.08.2024 |
Wendt, Robert | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 14.12.2017 | 03.07.2018 | von 14.12.2017 bis 03.07.2018 |
Höyng, Markus Michael | | stellvertretende/r beratende/r sachkundiger/Bürger/in | stellvertretende/r beratende/r sachkundiger/Bürger/in | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Schmitt, Günter | | stellvertretende/r beratende/r sachkundiger/Bürger/in | stellvertretende/r beratende/r sachkundiger/Bürger/in | 10.11.2004 | 17.06.2014 | von 10.11.2004 bis 17.06.2014 |
Straub, Dietrich | | stellvertretende/r beratende/r sachkundiger/Bürger/in | stellvertretende/r beratende/r sachkundiger/Bürger/in | 30.10.2009 | 17.06.2014 | von 30.10.2009 bis 17.06.2014 |
Blauen, Angelika | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Damm, Reiner | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Flatau, Hans Josef | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Haack, Udo | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2004 | 17.06.2014 | von 10.11.2004 bis 17.06.2014 |
Huhn, Jasmina | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Rompe, Heidemarie | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Schäfer, Sabine | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.12.2006 | 17.06.2014 | von 05.12.2006 bis 17.06.2014 |
Scholtes, Dietmar | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Schult, Adriane | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Tobola, Marta | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Hopp-Konrad, Regina | GRÜNE | GRÜNE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 05.11.2015 | 26.10.2016 | von 05.11.2015 bis 26.10.2016 |
Schmitt, Günter | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 23.09.2014 | 23.02.2018 | von 23.09.2014 bis 23.02.2018 |
Benzenberg, Dr. Ingo | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Biber, Alexander | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 02.07.2014 | von 18.06.2014 bis 02.07.2014 |
Biegel, Birgit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.11.2004 | 17.06.2014 | von 09.11.2004 bis 17.06.2014 |
Blankenheim, Simon | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 03.12.2019 | von 18.06.2014 bis 03.12.2019 |
Busch, Brigitta | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Gebauer, Katharina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 20.12.2016 | von 18.06.2014 bis 20.12.2016 |
Heimig, Irmgard | Freie Träger der Jugendhilfe | Freie Träger der Jugendhilfe Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Hüsges, Markus | | Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 18.09.2018 | von 05.11.2009 bis 18.09.2018 |
Kaschner, Hannah | | Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 04.12.2018 | von 18.06.2014 bis 04.12.2018 |
Pöller, Jan-Benedikt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2011 | 17.06.2014 | von 28.09.2011 bis 17.06.2014 |
Rahmel, Heidemarie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.11.1999 | 17.06.2014 | von 09.11.1999 bis 17.06.2014 |
Scharfenstein, Dr. Olaf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Schult, Sven | | Mitglied | Mitglied | 09.11.2004 | 17.06.2014 | von 09.11.2004 bis 17.06.2014 |
Wendt, Robert | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2013 | 13.12.2017 | von 02.07.2013 bis 13.12.2017 |
Ziemer, Mirka | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2009 | 30.06.2014 | von 05.11.2009 bis 30.06.2014 |
Zorlu, Erkan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 04.07.2018 | 31.10.2020 | von 04.07.2018 bis 31.10.2020 |
Ziemer, Mirka | SPD | SPD 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.07.2014 | 23.02.2016 | von 01.07.2014 bis 23.02.2016 |
Biber, Alexander | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 21.08.2012 | 17.06.2014 | von 21.08.2012 bis 17.06.2014 |