Wahlprüfungsausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 |
TroiKomm Beirat | Volksabstimmung | Volksabstimmung persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 03.12.2021 | | von 03.12.2021 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Schulausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Schulausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rat | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.11.2021 | bis 30.11.2021 |
Rat | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2021 | | von 01.12.2021 |
Ortschaftsausschuss Mitte | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Ortschaftsausschuss Friedrich-Wilhelms-Hütte | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Inklusionsbeirat | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Haupt- und Finanzausschuss | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Fraktion Volksabstimmung | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 |
Bewerbungen | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | 11.09.2022 | von 23.06.2021 bis 11.09.2022 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Volksabstimmung | Volksabstimmung beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 12.09.2022 | | von 12.09.2022 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | Volksabstimmung | Volksabstimmung Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2021 | 22.06.2021 | von 01.01.2021 bis 22.06.2021 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | Volksabstimmung | Volksabstimmung beratendes Ratsmitglied | beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz | Volksabstimmung | Volksabstimmung stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | stellvertretendes beratendes Ratsmitglied | 23.06.2021 | | von 23.06.2021 |