Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Rat | SPD | SPD 3. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 3. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Sozialausschuss | SPD | SPD 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Integrationsrat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.09.2014 | | von 17.09.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2019 | 09.12.2019 | von 02.07.2019 bis 09.12.2019 |
Wahlausschuss anlässlich der Wahl zum Integrationsrat 2020 | SPD | SPD persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 03.12.2019 | 30.10.2020 | von 03.12.2019 bis 30.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | | von 05.12.2019 |
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Bau- und Vergabeausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Schulausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | SPD | SPD persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.02.2020 | 30.10.2020 | von 18.02.2020 bis 30.10.2020 |
Rat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 18.06.2014 | bis 18.06.2014 |
Sozialausschuss | SPD | SPD 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Integrationsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 16.09.2014 | bis 16.09.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 19.06.2014 | bis 19.06.2014 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |