CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Bewerbungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 03.05.2023 | | von 03.05.2023 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss) | CDU | CDU persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
VHS Troisdorf / Niederkassel Verbandsversammlung | CDU | CDU persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | 02.05.2023 | von 18.11.2020 bis 02.05.2023 |
Beirat Abenteuerspielplatz Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte, Lahnstraße | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2020 | | von 16.12.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ortschaftsausschuss Friedrich-Wilhelms-Hütte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2020 | 26.01.2021 | von 09.12.2020 bis 26.01.2021 |
Ortschaftsausschuss Friedrich-Wilhelms-Hütte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.11.2022 | 01.02.2023 | von 30.11.2022 bis 01.02.2023 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.05.2023 | | von 03.05.2023 |
Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Kuratorium | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ortschaftsausschuss Friedrich-Wilhelms-Hütte | CDU | CDU stellvertetende/r Vorsitzende/r | stellvertetende/r Vorsitzende/r | 02.02.2023 | | von 02.02.2023 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |