Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 07.03.2023 | von 04.11.2020 bis 07.03.2023 |
TroPark GmbH Beirat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
TroiKomm Aufsichtsrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Ortschaftsausschuss Spich | CDU | CDU stellvertetende/r Vorsitzende/r | stellvertetende/r Vorsitzende/r | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
CDU-Fraktion | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 06.09.2022 | 08.01.2024 | von 06.09.2022 bis 08.01.2024 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 09.01.2024 | | von 09.01.2024 |
Bewerbungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | |
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2020 | | von 17.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Abwasserbetrieb Verwaltungsrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |