Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.09.2014 | | von 23.09.2014 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2018 | 30.10.2020 | von 18.09.2018 bis 30.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Wahl zum Integrationsrat 2020 | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.12.2019 | 30.10.2020 | von 03.12.2019 bis 30.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.12.2019 | | von 05.12.2019 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 18.06.2014 | bis 18.06.2014 |
Ortsvorsteher/in | CDU | CDU Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | | | |
Sport-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 18.06.2014 | bis 18.06.2014 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |